Politiquemania
La base de données de la vie politique française
Née le 23 mars 1941 à Paris (Paris)
Sénatrice :
- du Val-d'Oise du 24 septembre 1995 au 30 avril 2004 (nommée au gouvernement et remplacée par Gérard Claudel)
- du Val-d'Oise du le 26 septembre 2004 au 1er novembre 2004 (entre au gouvernement et est remplacée par Lucienne Malovry)
Membre du gouvernement :
- Ministre délégué auprès du Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, chargée de la Lutte contre la Précarité et l'Exclusion du 30 mars 2004 au 28 octobre 2004
- Ministre délégué auprès du Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, chargée de l'Intégration, de l'Égalité des Chances et de la Lutte contre l'Exclusion du 28 octobre 2004 au 31 mai 2005
- Ministre de l'Écologie et du Développement Durable du 2 juin 2005 au 15 mai 2007
Pas d'informations disponibles pour le moment, soyez le premier à insérer des éléments
Campagnes électorales
de François Trétarre
Ce livre s'adresse aux candidats en campagne électorale ainsi qu'aux différents membres de leur équipe. Il intéressera également toute personne concernée par la vie démocratique, qu'elle soit acteur ou observateur.?php>
Découvrir le livre
Les conquérants 2017
de Eric Revel & Xavier Panon
Bien malin qui prédira l’issue de la présidentielle à venir. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre s’asseoir dans le fauteuil de l’actuel président. Si la bataille s’annonce incertaine, la présence annoncée de Marine Le Pen au second tour et ...
© 2008 - 2023