Politiquemania
La base de données de la vie politique française
Né le 11 avril 1928
Décédé le 14 janvier 2012
Sénateur :
- de l'Eure du 30 septembre 1981 au 23 septembre 1989 (comme suppléant de Gustave Héon, décédé)
- de l'Eure du 24 septembre 1989 au 26 septembre 1998 (réélu)
Maire :
-de Lyons-la-Forêt (Eure) de 1965 à 2008 (réélu en 1971, 1977, 1983, 1989, 1995 et 2001)
Conseiller général :
-du canton de Lyons-la-Forêt (Eure) de 1964 à 2008 (Président du Conseil Général de 1982 à 2001)
Pas d'informations disponibles pour le moment, soyez le premier à insérer des éléments
Campagnes électorales
de François Trétarre
Ce livre s'adresse aux candidats en campagne électorale ainsi qu'aux différents membres de leur équipe. Il intéressera également toute personne concernée par la vie démocratique, qu'elle soit acteur ou observateur.?php>
Découvrir le livre
Les conquérants 2017
de Eric Revel & Xavier Panon
Bien malin qui prédira l’issue de la présidentielle à venir. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre s’asseoir dans le fauteuil de l’actuel président. Si la bataille s’annonce incertaine, la présence annoncée de Marine Le Pen au second tour et ...
© 2008 - 2023